序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-16 | 注册资本 |
10万元
|
100万元
|
2 | 2019-11-22 | 住所 |
北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)7幢1层-371号
|
北京市朝阳区朝阳北路36号院2号楼13层1单元1314
|
3 | 2017-12-12 | 住所 |
北京市朝阳区双惠苑甲5号楼6层3单元602
|
北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)7幢1层-371号
|
4 | 2013-06-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙顺昌* 执行董事 2 孙顺昌* 经理 3 多亮 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 王建建* 执行董事 2 王建建* 经理 3 多亮 监事
|
5 | 2013-06-25 | 法定代表人 |
孙顺昌
|
王建建
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付