序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 监事备案 |
施洪芳 [退出]
|
王鑫 [新增]
|
2 | 2022-01-17 | 投资人(股权)变更 |
王成葆;邹宝住; [退出]
|
王成葆;王鑫; [新增]
|
3 | 2022-01-17 | 章程备案 |
无
|
2022-01-03章程备案
|
4 | 2022-01-17 | 法定代表人变更 |
邹宝住
|
王成葆
|
5 | 2019-05-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
王成葆
|
邹宝住
|
7 | 2019-05-15 | 监事备案 |
邹宝住 [退出]
|
施洪芳 [新增]
|
8 | 2019-05-15 | 投资人(股权)变更 |
上海仙露实业有限公司; [退出]
|
邹宝住; [新增]王成葆; [新增]
|
9 | 2019-05-15 | 章程备案 |
无
|
2019-05-10章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付