序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-28 | 联络员备案 |
陶美秀 *** 备案手机:***
|
王洪 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
陶美秀 *** 备案手机:***
|
陶美秀 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-11-05 | 清算组备案 |
无
|
负责人:邱家才;成员:陈干甲;成员:罗辉;成员:张良;成员:罗颖;成员:雷国阳;成员:朱清如;成员:颜国庆;成员:黄海赟;成员:唐蓉;成员:王洪;
|
4 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
陶美秀 *** 备案手机:***
|
陶美秀 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-12-18 | 法定代表人变更 |
邹龙军
|
王洪
|
6 | 2017-05-12 | 联络员备案 |
陶美秀 备案手机:*****
|
陶美秀 备案手机:*****
|
7 | 2014-11-13 | 法定代表人变更 |
罗军
|
邹龙军
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付