序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姚格平李汝革次成甲措达瓦许以作索朗江村扎西央宗加央群培王益民李震刘晓明 [退出]
|
姚格平李汝革次成甲措达瓦许以作索朗江村扎西央宗加央群培王益民李震王罡 [新增]
|
2 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚格平李汝革次成甲措达瓦许以作索朗江村扎西央宗加央群培王益民李震刘晓明 [退出]
|
姚格平李汝革次成甲措达瓦许以作索朗江村扎西央宗加央群培王益民李震王罡 [新增]
|
3 | 2021-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘晓明
|
王罡
|
4 | 2017-09-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-09-17
|
长期
|
5 | 2016-11-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
电力生产、销售;电力建设施工;电力工程设计、监理;电力设备器材经营;电力物资经营;电力科研、技术开****;电力生产调度信息通信;咨询服务;电力相关产品制造和销售以及国家、自治区批准或允许的其他业务(以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营)。
|
电力生产、销售;电力建设施工;电力工程设计、监理;电力设备器材经营;电力物资经营;电力科研、技术开****;电力生产调度信息通信;咨询服务;电力相关产品制造和销售以及国家、自治区批准或允许的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2014-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李震;王益民;加央群培;扎西央宗;索朗江村;许以作;达瓦;次成甲措;李汝革;刘克俭; [退出]
|
李震;王益民;加央群培;扎西央宗;索朗江村;许以作;达瓦;次成甲措;李汝革;姚格平; [新增]刘晓明; [新增]
|
7 | 2014-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李震王益民加央群培扎西央宗索朗江村许以作达瓦次成甲措李汝革刘克俭 [退出]
|
李震王益民加央群培扎西央宗索朗江村许以作达瓦次成甲措李汝革姚格平 [新增]刘晓明 [新增]
|
8 | 2014-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘克俭
|
刘晓明
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付