序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周纯
|
王英丽
|
2 | 2020-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
詹丹英
|
周纯
|
3 | 2018-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴文韬
|
詹丹英
|
4 | 2018-05-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
高潮
|
吴文韬
|
5 | 2017-10-12 | 其他事项备案 |
深圳****展银行股份有限公司;
|
深圳****展银行股份有限公司;
|
6 | 2017-10-12 | 其他事项备案 |
深圳****展银行股份有限公司;
|
深圳****展银行股份有限公司;
|
7 | 2017-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡毅
|
高潮
|
8 | 2016-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
柳传林
|
蔡毅
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付