序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-11 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 葛刘毅; [退出]
|
法定代表人(负责人): 田龙龙; [新增]
|
2 | 2016-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 葛刘毅;
|
法定代表人(负责人): 田龙龙;
|
3 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:682938361
|
统一社会信用代码:*****W
|
4 | 2015-12-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-1-20 至 2015-12-8;
|
营业期限: 2009-1-20 至 9999-9-9;
|
5 | 2013-05-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 付义峰;
|
法定代表人(负责人): 葛刘毅;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付