序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-11 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:胡凌燕;成员:张骅;成员:陈剑;
|
2 | 2016-09-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-07-11章程修正案
|
3 | 2016-09-22 | 投资人(股权)变更 |
上海飞复资产管理有限公司;上海万臣信息科技****展有限公司;
|
胡凌燕*;上海飞复资产管理有限公司;上海万臣信息科技****展有限公司;
|
4 | 2016-01-11 | 监事备案 |
郑晟
|
吴艺良
|
5 | 2016-01-11 | 董事备案 |
胡凌燕*;胡泽民;何波;龚毅飞;陈宏展
|
胡凌燕*
|
6 | 2016-01-11 | 投资人(股权)变更 |
胡凌燕*;上海万臣信息科技****展有限公司;福建博瑞网络科技有限公司;何波;
|
上海飞复资产管理有限公司;上海万臣信息科技****展有限公司;
|
7 | 2012-12-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市长宁区延安西路1160号602室
|
上海市长宁区延安西路1160号201室-204
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付