序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-11 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:胡凌燕;成员:张骅;成员:陈剑;
|
2 | 2016-09-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-07-11章程修正案
|
3 | 2016-09-22 | 投资人(股权)变更 |
上海飞复资产管理有限公司;上海万臣信息科技****展有限公司;
|
上海飞复资产管理有限公司;上海万臣信息科技****展有限公司;胡凌燕; [新增]
|
4 | 2016-01-11 | 董事备案 |
胡泽民 [退出]胡凌燕何波 [退出]龚毅飞 [退出]陈宏展 [退出]
|
胡凌燕
|
5 | 2016-01-11 | 法定代表人变更 |
胡凌燕
|
胡凌燕
|
6 | 2016-01-11 | 投资人(股权)变更 |
上海万臣信息科技****展有限公司;福建博瑞网络科技有限公司; [退出]何波; [退出]胡凌燕; [退出]
|
上海飞复资产管理有限公司; [新增]上海万臣信息科技****展有限公司;
|
7 | 2016-01-11 | 监事备案 |
郑晟 [退出]
|
吴艺良 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付