序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 投资人(股权)变更 |
王少明;陶立龙;
|
胡建文*;王少明;
|
2 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
王少明
|
胡建文
|
3 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26章程备案
|
4 | 2021-05-06 | 监事备案 |
陶立龙
|
王少明
|
5 | 2015-11-04 | 投资人(股权)变更 |
陶立龙;朱菊昌;
|
王少明;陶立龙;
|
6 | 2015-11-04 | 法定代表人变更 |
朱菊昌
|
王少明
|
7 | 2015-11-04 | 章程备案 |
-
|
2015-10-15章程备案
|
8 | 2015-11-04 | 董事备案 |
朱菊昌
|
王少明
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付