序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王建强 [退出]王怀功
|
蒋海波 [新增]王怀功
|
2 | 2017-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王建强
|
蒋海波
|
3 | 2015-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王建强:*%; [退出]崔永志:*%; [退出]
|
黑龙江省八五四农场; [新增]
|
4 | 2015-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王建强,王怀功
|
王建强,王怀功
|
5 | 2015-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
崔永志 [退出]任立新 [退出]王建强
|
王怀功 [新增]王建强
|
6 | 2015-08-06 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
7 | 2015-08-06 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2014-07-15 | 许可经营项目变更变更 |
N22;
|
.
|
9 | 2014-07-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
物业管理叁级(资质证书有效期至2013年5月11日)***。
|
物业管理叁级(资质证书有效期至2017年10月20日)***。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付