序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 蔡品亮、蔡品利、黄金龙、狄武弟、蔡鹏盛;清算组负责人: 蔡品亮;地址: 瑞安市陶山镇洲后村;联系方式: ***********
|
2 | 2017-02-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****U
|
3 | 2017-02-13 |
|
统一社会信用代码:********6172650U
|
|
4 | 2013-08-05 | 经营方式变更 |
|
经营方式:养殖、种植、销售
|
5 | 2013-08-05 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 禽畜养殖(限规模以下畜禽养殖场)、销售;蔬菜、水果、稻谷、棉花种植、销售
|
6 | 2013-06-05 |
|
姓名: 蔡品利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 蔡品亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 狄武弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 黄金龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事
|
|
7 | 2013-06-05 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 蔡鹏盛; 出资额: 6; 百分比: 20% [新增]姓名: 蔡品利; 出资额: 6; 百分比: 20% [新增]姓名: 蔡品亮; 出资额: 6; 百分比: 20% [新增]姓名: 狄武弟; 出资额: 6; 百分比: 20% [新增]姓名: 黄金龙; 出资额: 6; 百分比: 20% [新增]
|
8 | 2013-06-05 | 经营方式变更 |
|
经营方式:养殖、销售
|
9 | 2013-06-05 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 禽畜养殖(限规模以下畜禽养殖场)、销售
|
10 | 2013-06-05 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目:
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付