序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;姓名:李兵;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-07-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;姓名:王翠龙;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-07-09 | 法定代表人 |
李兵
|
袁明明
|
4 | 2021-07-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
宋宝军
|
5 | 2021-07-09 | 法定代表人信息 |
姓名:李兵;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;
|
姓名:袁明明;任职截止日期:2024-07-07;任职起始日期:2021-07-08;
|
6 | 2021-07-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-16;任职起始日期:2020-01-17;姓名:李兵;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-07-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
袁明明
|
8 | 2021-07-09 | 负责人变更 |
李兵 [退出]
|
袁明明 [新增]
|
9 | 2021-07-09 | 负责人变更 |
姓名:李兵; [退出]
|
姓名:袁明明; [新增]
|
10 | 2021-07-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付