序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-18 | 法定代表人 |
祁群超
|
谢斌
|
2 | 2017-04-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2019-11-03;任职起始日期:2016-11-03;姓名:祁群超;
|
任职截止日期:2020-04-18;任职起始日期:2017-04-18;姓名:谢斌;
|
3 | 2017-04-18 | 法定代表人信息 |
姓名:祁群超;任职截止日期:2019-11-03;任职起始日期:2016-11-03;
|
姓名:谢斌;任职截止日期:2020-04-18;任职起始日期:2017-04-18;
|
4 | 2017-04-18 | 负责人变更 |
祁群超 [退出]
|
谢斌 [新增]
|
5 | 2017-04-18 | 负责人变更 |
姓名:祁群超; [退出]
|
姓名:谢斌; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付