序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-28 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:谭晖; 成员:王晔;
|
2 | 2016-03-29 | 投资人(股权)变更 |
李琢;
|
谭晖;
|
3 | 2016-03-29 | 章程修正案备案 |
2016-03-09章程备案
|
2016-03-18章程修正案
|
4 | 2016-03-16 | 法定代表人变更 |
李琢
|
谭晖
|
5 | 2016-03-16 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-03-09章程修正案
|
6 | 2016-03-16 | 监事备案 |
綦海栗
|
王晔
|
7 | 2016-03-16 | 住所变更 |
上海市徐汇区宜山路888号1幢1605室
|
上海市普陀区同普路1130弄7号2楼200-129室
|
8 | 2016-03-16 | 董事备案 |
李琢
|
谭晖
|
9 | 2016-03-03 | 住所变更 |
上海市徐汇区宜山路888号1幢1605室
|
上海市徐汇区宜山路888号1幢1605室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付