序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王健平 [退出]
|
邢建波 [新增]
|
2 | 2022-04-07 | 法定代表人变更 |
王健平
|
邢建波
|
3 | 2022-04-07 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-12-15 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-12-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-12-15 | 投资人(股权)变更 |
王健平 出资 500万人民币;
|
王健平 出资 450( - 10% )万人民币;谢锋 出资 50万人民币; [新增]
|
7 | 2020-09-01 | 地址变更 |
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元12楼1203号
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号T3栋12楼01号
|
8 | 2020-09-01 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2020-03-11 | 投资人(股权)变更 |
李军贤 出资 84万人民币; [退出]雍芝杰 出资 150万人民币; [退出]四川十九街商务服务有限公司 出资 266万人民币; [退出]
|
王健平 出资 500万人民币; [新增]
|
10 | 2020-03-11 | 法定代表人 |
李军贤
|
王健平
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付