序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-06-07 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2021-05-24 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2015-10-21 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
5 | 2015-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王骥涛
|
投资人信息变更
|
6 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2015-10-21 | 股东变更(股权转让) |
王骥涛 [退出]邱勇 [退出]
|
杨翼 [新增]郭联群 [新增]
|
8 | 2015-10-21 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
邱勇
|
郭联群
|
9 | 2014-06-03 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付