序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余霖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 缪玉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周金瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林武瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
2 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟艺飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 缪玉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余霖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 缪玉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
3 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 |
10000
|
100000( + 900% )
|
4 | 2020-06-16 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴震宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林武瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟艺飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 缪玉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
6 | 2020-06-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州众环企业管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州众环企业管理有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
7 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
******
|
8 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
陈海振
|
郑德锋
|
9 | 2020-06-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:任金菊;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张大炜;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:任金菊;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐丽君;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余芸芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 刘军骞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴震宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林武瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪凯申; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑德锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈海振; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付