序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 住所 |
北京市海淀区学院南路38号4层503A
|
北京市海淀区海淀西大街36号9层9282
|
2 | 2021-05-31 | 法定代表人 |
潘璠
|
|
3 | 2021-05-31 | 法定代表人 |
潘璠
|
陈建峰
|
4 | 2021-05-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
莫治文, [退出]潘璠* [退出]
|
陈建峰*, [新增]陈霖 [新增]
|
5 | 2021-05-31 | 投资人 |
何文忠,自然人股东, [退出]莫治文,自然人股东, [退出]潘璠,自然人股东
|
陈建峰,自然人股东, [新增]陈霖,自然人股东, [新增]潘璠,自然人股东
|
6 | 2017-09-30 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;翻译服务;劳务派遣;经济信息咨询;技术转让;市场调查。
|
组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;翻译服务;劳务派遣;经济信息咨询;技术转让;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2014-02-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
何文忠 执行董事; [退出]何文忠 经理; [退出]莫治文 监事
|
潘璠 执行董事; [新增]潘璠 经理; [新增]莫治文 监事
|
8 | 2014-02-08 | 实收资本(金) |
100
|
105( + 5% )
|
9 | 2014-02-08 | 注册资本 |
100
|
105( + 5% )
|
10 | 2014-02-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
何文忠* 执行董事 [退出]何文忠* 经理 [退出]莫治文 监事
|
潘璠* 执行董事 [新增]潘璠* 经理 [新增]莫治文 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付