序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 住所变更 |
上海市黄浦区太仓路233号22层07室
|
上海市黄浦区西藏南路569号3层东部370室
|
2 | 2021-03-12 | 章程修正案备案 |
2020-03-30章程备案
|
2021-02-01 章程修正案
|
3 | 2020-04-17 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-04-17 | 章程修正案备案 |
2018-04-27章程备案
|
2020-03-30 章程修正案
|
5 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
JOHN FRANCIS CHIN
|
陈思渊
|
6 | 2020-04-17 | 董事备案 |
Jonathan Prim Biller [退出]SAMANTHA JANE LAURA PEARCE [退出]NAKISA SERRY [退出]
|
KATHERINE REYNOLDS KELLY [新增]MARYAM TIRANDAZ [新增]
|
7 | 2018-07-18 | 经理备案 |
无
|
无
|
8 | 2018-07-18 | 法定代表人变更 |
GEORGE VARKANIS
|
JOHN FRANCIS CHIN
|
9 | 2018-05-23 | 住所变更 |
上海市黄浦区湖滨路222号15楼1572室
|
上海市黄浦区太仓路233号22层07室
|
10 | 2018-05-23 | 董事备案 |
Olivier Anselme Jean DAUBRY [退出]NAKISA SERRYJonathan Prim Biller
|
NAKISA SERRYJonathan Prim BillerSAMANTHA JANE LAURA PEARCE [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付