序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-30 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:陈昌洪;成员:杨军;成员:唐少彧;
|
2 | 2019-12-27 | 投资人(股权)变更 |
杨军;向锦俊; [退出]
|
杨军;陈昌洪; [新增]
|
3 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-05章程备案
|
4 | 2019-09-18 | 董事备案 |
向锦俊 [退出]
|
陈昌洪 [新增]
|
5 | 2019-09-18 | 法定代表人变更 |
向锦俊
|
陈昌洪
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付