序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 经营范围变更 |
农副产品(不含粮食)、鸡蛋、饲料、有机肥的批****零售;蔬菜种植及批****零售;鸡、牛、羊的养殖及销售;种羊的养殖及销售;节能羊舍设计及建造(以上项目国家禁止的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
许可项目:动物饲养;食品生产;餐饮服务;调味品生产;食品互联网销售;食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;种畜禽生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);鲜肉零售;水产品零售;食用农产品初加工;农副产品销售;市场营销策划;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);品牌管理;供应链管理服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业、饮食、服务专用设备销售;办公用品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);农副食品加工专用设备销售;餐饮管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
2 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白丽:监事李太喜:监事 [退出]关红斌:监事会主席 [退出]陈清:董事长兼总经理梁静:董事魏德鑫:董事张久阳:董事吴晓红:董事
|
南亚仙:监事 [新增]白丽:监事肖延春:监事会主席 [新增]陈清:董事长兼总经理吴晓红:董事张久阳:董事梁静:董事魏德鑫:董事
|
3 | 2022-02-18 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
关红斌:监事 [退出]白丽:监事芮瑞:监事 [退出]陈清:董事长兼总经理梁静:董事马尚源:董事 [退出]张久阳:董事马坚:董事 [退出]
|
李太喜:监事 [新增]白丽:监事关红斌:监事会主席 [新增]陈清:董事长兼总经理张久阳:董事魏德鑫:董事 [新增]梁静:董事吴晓红:董事 [新增]
|
5 | 2020-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
马尚源 [退出]
|
陈清 [新增]
|
6 | 2020-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白丽:监事芮瑞:监事关红斌:监事马尚源:董事兼总经理 [退出]陈清:董事长 [退出]马坚:董事张久阳:董事梁静:董事
|
白丽:监事芮瑞:监事关红斌:监事陈清:董事长兼总经理 [新增]马坚:董事马尚源:董事 [新增]张久阳:董事梁静:董事
|
7 | 2018-04-10 | 经营范围变更 |
农副产品(不含粮食)、鸡蛋、饲料、有机肥的批****零售;蔬菜种植及批****零售;肉鸡、肉牛、肉羊的养殖及销售;种羊(五角陶赛特、特克塞尔、萨福克、小尾寒羊)的养殖及销售;节能羊舍设计及建造(以上项目国家禁止的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
农副产品(不含粮食)、鸡蛋、饲料、有机肥的批****零售;蔬菜种植及批****零售;鸡、牛、羊的养殖及销售;种羊的养殖及销售;节能羊舍设计及建造(以上项目国家禁止的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
8 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芮瑞:监事关红斌:监事白丽:监事陈清:董事长高天喜:董事 [退出]梁静:董事张久阳:董事马尚源:总经理 [退出]
|
芮瑞:监事白丽:监事关红斌:监事马尚源:董事兼总经理 [新增]陈清:董事长马坚:董事 [新增]梁静:董事张久阳:董事
|
9 | 2018-04-10 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2017-06-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
股份有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付