序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91955
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********81453A
|
2 | 2015-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 章宏强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赖祥杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 舒洪鄂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-08-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中融金投资产管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈玄浩; 出资额: ****; 百分比: **%
|
企业名称: 中融金投资产管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 宁波晟旺和资产管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****; 百分比: **% [新增]姓名: 陈玄浩; 出资额: ****; 百分比: **%企业名称: 中晟贸易****展中心; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2015-08-11 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
有限责任公司(国有控股)
|
5 | 2015-08-11 | 组织机构变更 |
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 章宏强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 赖祥杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 舒洪鄂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2015-08-10 | 出资方式变更 |
|
|
7 | 2014-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 薛仕挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周方兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周方兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 章宏强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2014-11-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中融金投资产管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 周方兴; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]姓名: 薛仕挺; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 中融金投资产管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈玄浩; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2014-11-20 | 组织机构变更 |
姓名: 薛仕挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周方兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周方兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈玄浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 章宏强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周方兴
|
陈玄浩
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付