序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
谢琨
|
雷霆
|
2 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王鹏; 姓名: 孙群; 姓名: 张赟; 姓名: 孙纬;姓名: 叶松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 夏俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名:;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 邹炳源; 姓名: 王鹏; 姓名: 严新妹; 姓名: 雷霆*; 姓名: 孙群;姓名: 丁爱阳; 姓名: 张赟; 姓名: 孙纬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名:;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王鹏;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李绍忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 武志国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王萍萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 许幼农; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谢琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 王鹏; 姓名: 孙群; 姓名: 张赟; 姓名: 孙纬;姓名: 叶松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 夏俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 谢琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
4 | 2021-01-28 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2018-12-03 | 法定代表人变更 |
汤沸
|
谢琨
|
6 | 2018-12-03 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 王鹏;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李绍忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 武志国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤沸; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王萍萍; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许幼农; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 王鹏;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李绍忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 武志国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王萍萍; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许幼农; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 谢琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
7 | 2018-03-21 | 经营范围变更 |
杭政储出[2013]1号地块普通住宅项目、商业办公用房项目的开****、经营;服务:物业管理。
|
杭政储出[2013]1号地块普通住宅项目、商业办公用房项目的开****、经营;服务:物业管理;含下属分支机构经营范围(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-01-19 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 王鹏;姓名: 许世坛; 证件号码: V******(*); 职位: 董事 姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李绍忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 武志国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤沸; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 秦华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 王鹏;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李绍忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 武志国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤沸; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 汪孟德; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王萍萍; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许幼农; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2017-05-02 | 管辖单位变更 |
长河所
|
浦沿所
|
10 | 2017-05-02 | 住所变更 |
杭州市滨江区长河街道江晖路****号隆和国际大厦**楼****室
|
浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路***号悦江商业中心*****室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付