序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴哲
|
马建永
|
2 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
吴哲
|
马建永
|
3 | 2019-10-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
连云港开****区出口加工区
|
中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开****区出口加工区
|
4 | 2019-09-17 | 法定代表人变更 |
戈建根
|
吴哲
|
5 | 2019-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戈建根
|
吴哲
|
6 | 2018-05-25 | 股东变更 |
江苏新海连****展集团有限公司连云港港口集团有限公司 [退出]江苏海州湾****展集团有限公司
|
江苏新海连****展集团有限公司江苏海州湾****展集团有限公司
|
7 | 2015-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张小海
|
戈建根
|
8 | 2015-12-03 | 法定代表人变更 |
张小海
|
戈建根
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付