序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-23 | 经理备案 |
周琼 [退出]
|
高亮亮 [新增]
|
2 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
周琼
|
高亮亮
|
3 | 2016-05-25 | 投资人(股权)变更 |
何源; [退出]吴国腾; [退出]
|
赵静; [新增]
|
4 | 2016-05-25 | 章程备案 |
2016-04-19章程备案
|
2016-04-24章程备案
|
5 | 2016-05-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-04-21 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2016-04-21 | 经营范围变更 |
资产管理,投资管理,实业投资,财务咨询,商务咨询,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
资产管理,投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
8 | 2016-04-21 | 经理备案 |
何源 [退出]
|
周琼 [新增]
|
9 | 2016-04-21 | 一般经营项目变更 |
资产管理,投资管理,实业投资,财务咨询,商务咨询,投资咨询。
|
资产管理,投资管理,实业投资。
|
10 | 2016-04-21 | 章程备案 |
无
|
2016-04-19章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付