序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
邱彦超
|
高妍
|
2 | 2019-08-01 | 投资人(股权)变更 |
高妍;邱银福; [退出]
|
邱浩; [新增]高妍;
|
3 | 2019-08-01 | 监事备案 |
高妍 [退出]
|
邱浩 [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 经理备案 |
邱彦超 [退出]
|
高妍 [新增]
|
5 | 2019-08-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-10章程修正案
|
6 | 2019-08-01 | 董事备案 |
邱彦超 [退出]
|
高妍 [新增]
|
7 | 2019-04-02 | 经理备案 |
邱银福 [退出]
|
邱彦超 [新增]
|
8 | 2019-04-02 | 法定代表人变更 |
邱银福
|
邱彦超
|
9 | 2019-04-02 | 董事备案 |
邱银福 [退出]
|
邱彦超 [新增]
|
10 | 2017-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-08-10章程修正案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付