序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-05 | 联络员备案 |
周世鸿
|
王艳
|
2 | 2022-09-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-09-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙晨龙; [退出]王震;黄平;范友江;相益涛;
|
任宇生; [新增]王震;相益涛;黄平;范友江;
|
4 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李旭宏 [退出]吴恒 [退出]
|
范友江 [新增]黄平 [新增]
|
5 | 2020-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
刘跃亭:*%; [退出]吴恒:*%; [退出]肖业涛:*%; [退出]相益涛:*%;李旭宏:*%; [退出]
|
相益涛:*%;黄平:*%; [新增]范友江:*%; [新增]孙晨龙:*%; [新增]王震:*%; [新增]
|
6 | 2020-05-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
黑龙江省黑河市嫩江县七星泡农场第二管理区办公室
|
黑龙江省黑河市嫩江市七星泡农场第二管理区办公室
|
7 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴恒
|
黄平
|
8 | 2018-10-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
刘胜利:*%; [退出]刘跃亭:*%;孙晨龙:*%; [退出]吴恒:*%;周世鸿:*%; [退出]谢永哲:*%; [退出]李旭宏:*%;杜令季:*%; [退出]相益涛:*%;肖业涛:*%;史晓海:*%; [退出]
|
刘跃亭:*%;吴恒:*%;李旭宏:*%;相益涛:*%;肖业涛:*%;
|
9 | 2018-10-15 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2016-03-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
七星泡农场农业总公司:*%; [退出]佟亮:*%; [退出]刘胜利:*%;刘跃亭:*%;周振强:*%; [退出]马海涛:*%; [退出]樊德华:*%; [退出]苏广才:*%; [退出]褚红岩:*%; [退出]谢永哲:*%;杜令季:*%;
|
刘胜利:*%;刘跃亭:*%;谢永哲:*%;杜令季:*%;吴恒:*%; [新增]李旭宏:*%; [新增]相益涛:*%; [新增]孙晨龙:*%; [新增]史晓海:*%; [新增]肖业涛:*%; [新增]周世鸿:*%; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付