序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 联络员备案 |
黄武 *** 备案手机:***
|
黄武 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-02-06 | 联络员备案 |
黄武 *** 备案手机:*****
|
黄武 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-07-24 | 联络员备案 |
黄武 *** 备案手机:***
|
黄武 *** 备案手机:*****
|
4 | 2018-10-18 | 监事备案 |
牛晓钰 [退出]
|
李玉颖 [新增]
|
5 | 2018-10-18 | 投资人(股权)变更 |
牛晓钰 出资 45万人民币; [退出]黄武 出资 55万人民币;
|
黄武 出资 100( + 81.81818% )万人民币;
|
6 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛晓钰 [退出]
|
李玉颖 [新增]
|
7 | 2018-10-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-10-18 | 财务负责人 |
牛广灿 ***
|
冯亚冰 ***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付