序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-12 | 董事备案 |
梁洪来,监事王慕霞,执行董事,总经理 [退出]
|
黄英,执行董事,总经理 [新增]梁洪来,监事
|
2 | 2015-03-12 | 法定代表人变更 |
王慕霞
|
黄英
|
3 | 2015-03-12 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:梁洪来;,股东名称:王慕霞; [退出]
|
股东名称:梁洪来;,股东名称:黄英; [新增]
|
4 | 2011-07-27 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:梁洪来出资额:2万元;,股东名称:王幕霞出资额:498万元; [退出]
|
股东名称:梁洪来出资额:2万元;,股东名称:王慕霞出资额:498万元; [新增]
|
5 | 2011-07-27 | 董事备案 |
梁洪来,监事王幕霞,执行董事,总经理 [退出]
|
梁洪来,监事王慕霞,执行董事,总经理 [新增]
|
6 | 2011-07-27 | 其他事项备案 |
|
2020-07-26
|
7 | 2011-07-27 | 经营范围变更 |
煤炭型煤建材通讯设备日杂百货经销
|
煤炭、型煤、建材、日杂、百货经销(按许可证核定的范围和期限经营)
|
8 | 2011-07-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-12-31
|
2020-07-26
|
9 | 2008-09-01 | 住所变更 |
九台市东湖镇腰占村
|
九台市东湖镇腰占村七社
|
10 | 2008-09-01 | 注册号升位 |
*****70
|
******
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付