序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-02 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:李园园;任职起始日期:2016-09-21;任职截止日期:2019-09-20;;
|
姓名:龙江;任职起始日期:2018-02-02;任职截止日期:2021-02-01;;
|
2 | 2018-02-02 | 法定代表人 |
李园园;
|
龙江;
|
3 | 2018-02-02 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:李园园;任职截止日期:2019-09-20;任职起始日期:2016-09-21;;
|
姓名:龙江;任职截止日期:2021-02-01;任职起始日期:2018-02-02;;
|
4 | 2018-02-02 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:欧颢;任职起始日期:2016-09-21;任职截止日期:2019-09-20;;
|
姓名:李燕萍;任职起始日期:2018-02-02;任职截止日期:2021-02-01;;
|
5 | 2018-02-02 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:张福云;任职起始日期:2016-09-21;任职截止日期:2019-09-20;;
|
姓名:余红燕;任职起始日期:2018-02-02;任职截止日期:2021-02-01;;
|
6 | 2018-02-02 | 负责人变更 |
姓名:李园园; [退出]
|
姓名:龙江; [新增]
|
7 | 2018-02-02 | 负责人变更 |
李园园;
|
龙江;
|
8 | 2016-10-17 | 名称 |
中金纵横融资租赁(天津)有限公司;
|
中盛金(天津)融资租赁有限公司;
|
9 | 2016-10-17 | 名称字号 |
中金纵横;
|
中盛金;
|
10 | 2016-09-21 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:侯朝阳;任职起始日期:2016-04-01;任职截止日期:2019-03-31;;
|
姓名:李园园;任职起始日期:2016-09-21;任职截止日期:2019-09-20;;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付