序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖雪妃 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 李武 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖雪妃
|
|
2 |
李武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙华区龙华街道狮头岭和平工业园A1栋二楼
|
深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平路和平工业园19号2层201
|
2 | 2018-10-31 | 章程备案 |
2017-04-18
|
2018-10-23
|
3 | 2017-04-21 | 统一社会信用代码 |
|
*****8
|
4 | 2017-04-21 | 其他事项备案 |
|
*****8
|
5 | 2017-04-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2017-04-18
|
6 | 2017-04-21 | 章程 |
|
|
7 | 2017-04-21 | 住所 |
深圳市宝安区龙华三联玉翠新村C区一住2-8之5号9楼916室(办公场所)
|
深圳市龙华区龙华街道狮头岭和平工业园A1栋二楼
|
8 | 2017-04-21 | 一照一码升级 |
|
|
9 | 2013-12-27 | 其他事项备案 |
|
|