序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙凤红 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙凤红
|
|
2 |
孙成俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:孙成俊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-30,
|
股东(****起人)名称:孙凤红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-11-30,
|
2 | 2021-05-20 | 董事监事经理变更 |
姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2021-05-20 | 法定代表人变更 |
孙成俊
|
孙凤红
|
4 | 2020-12-17 | 董事监事经理变更 |
姓名:刘晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
5 | 2020-12-17 | 董事备案 |
姓名:刘晓红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙成俊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤红,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
6 | 2020-12-07 | 章程备案 |
|
0
|
7 | 2020-12-07 | 经营范围变更 |
机械设备租赁、汽车租赁(不含出租)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备租赁、汽车租赁(不含出租);机械设备及配件销售、维修;工程测量;仪器仪表、通信设备、测量器材租赁、销售及维修;脚手架租赁,基坑保护设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
8 | 2018-03-22 |
(辽市监管丰)登记私名预核字[2015]第000228号
|
(辽市监管丰)名称变核私字[2018]第000003号
|
|
9 | 2018-03-22 | 经营范围变更 |
汽车租赁(不含出租)、机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备租赁、汽车租赁(不含出租)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-03-22 | 名称变更 |
东丰县久大汽车租赁有限公司
|
东丰县久大机械设备租赁有限公司
|