序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 松原市哈达山水利枢纽暨松原灌区开****集团有限公司 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张九一
|
|
2 |
陈俊锋
|
|
3 |
杨海旭
|
|
4 |
李洪义
|
|
5 |
张洋
|
|
6 |
包国强
|
|
7 |
刘成
|
|
8 |
冀焱鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 董事备案 |
姓名:徐汇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:朱长宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:张树臣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:李会臣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:张立春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:刘成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:陈俊峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:庞北斗,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
|
姓名:杨海旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:张九一,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:张九一,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:包国强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:冀焱鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:陈俊锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:张洋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:刘成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李洪义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
2 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
朱长宏
|
张九一
|
3 | 2014-08-05 | 其他事项备案 |
2012-09-21
|
|
4 | 2014-08-05 | 法定代表人变更 |
吕刚
|
朱长宏
|
5 | 2014-08-05 | 董事备案 |
黄树峰,监事 [退出]吕刚,执行董事 [退出]王国辉,监事 [退出]辛力伟,监事 [退出]徐汇,监事张洪龙,监事,董事 [退出]张树臣,监事朱长宏,监事,董事
|
陈俊峰,监事 [新增]李会臣,监事 [新增]刘成,监事 [新增]庞北斗,董事 [新增]徐汇,董事张立春,监事 [新增]张树臣,监事长朱长宏,董事长
|
6 | 2014-08-04 | 法定代表人变更 |
吕刚
|
朱长宏
|
7 | 2014-08-04 | 董事备案 |
黄树峰,监事 [退出]吕刚,执行董事 [退出]王国辉,监事 [退出]辛力伟,监事 [退出]徐汇,监事张洪龙,监事,董事 [退出]张树臣,监事朱长宏,监事,董事
|
陈俊峰,监事 [新增]李会臣,监事 [新增]刘成,监事 [新增]庞北斗,董事 [新增]徐汇,董事张立春,监事 [新增]张树臣,监事长朱长宏,董事长
|
8 | 2014-08-04 | 其他事项备案 |
2012-09-21
|
|
9 | 2012-08-17 | 经营范围变更 |
****电
|
****电(电力业务许可证有效期至2032年5月16日)。
|
10 | 2012-08-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-09-21
|
2041-09-21
|