序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文荣 | 21.76263% | 300.0万人民币 |
2 | 长白山森工集团敦化林业有限公司 | 20.87326% | 287.74万人民币 |
3 | 耿怀杰 | 16.68468% | 230.0万人民币 |
4 | 孙庆泽 | 15.23384% | 210.0万人民币 |
5 | 马新华 | 13.05758% | 180.0万人民币 |
6 | 黄劲松 | 12.38801% | 170.77万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宏志
|
|
2 |
张卫东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-02 | 联络员信息 |
姓名:申月燮,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:贾琳,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
2 | 2014-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-01-06
|
2025-01-06
|
3 | 2014-12-22 | 法定代表人变更 |
孟凡文
|
王宏志
|
4 | 2014-12-22 | 董事备案 |
孟凡文,执行董事,经理 [退出]张伟东,监事 [退出]
|
王宏志,执行董事,经理 [新增]张卫东,监事 [新增]
|
5 | 2014-12-21 | 董事备案 |
孟凡文,执行董事,经理 [退出]张伟东,监事 [退出]
|
王宏志,执行董事,经理 [新增]张卫东,监事 [新增]
|
6 | 2014-12-21 | 法定代表人变更 |
孟凡文
|
王宏志
|
7 | 2014-12-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-01-06
|
2025-01-06
|
8 | 2014-05-13 | 法定代表人变更 |
李景波
|
孟凡文
|
9 | 2014-05-13 | 董事备案 |
李景波,执行董事,经理 [退出]张伟东,监事
|
孟凡文,执行董事,经理 [新增]张伟东,监事
|
10 | 2014-05-12 | 法定代表人变更 |
李景波
|
孟凡文
|