序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉林粮食集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
吉林粮食集团进出口有限公司烟台办事处
|
赵顺 | 2003-10-28 |
2 |
吉林粮食集团进出口有限公司北京分公司
|
黄晓千 | 1999-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 联络员信息 |
姓名:许超,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:李明,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
2 | 2019-12-09 | 章程备案 |
|
0
|
3 | 2019-12-09 | 法定代表人变更 |
刘野钊
|
刘拓野
|
4 | 2019-12-09 | 董事备案 |
姓名:刘野钊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:刘野钊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:王丹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:刘拓野,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:刘拓野,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:王丹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
5 | 2017-12-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2014-05-08 | 董事备案 |
王丹,监事左洪生,执行董事,总经理 [退出]
|
刘野钊,执行董事,总经理 [新增]王丹,监事
|
7 | 2014-05-08 | 法定代表人变更 |
左洪生
|
刘野钊
|
8 | 2012-11-15 | 董事备案 |
王海生,总经理,执行董事 [退出]赵争,监事 [退出]
|
王丹,监事 [新增]左洪生,执行董事,总经理 [新增]
|
9 | 2012-11-15 | 法定代表人变更 |
王海生
|
左洪生
|
10 | 2010-09-20 | 董事备案 |
王海生总经理执行董事
|
王海生,总经理,执行董事赵争,监事 [新增]
|