序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉林省佳林实业有限公司 | 99.33% | 149.0万人民币 |
2 | 王宏 | 0.67% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于洪勋
|
|
2 |
潘国立
|
|
3 |
韩娆娆
|
|
4 |
刘军生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2005-07-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-11-22
|
2014-11-22
|
2 | 2001-04-05 | 董事备案 |
韩娆娆,监事刘军生,董事,副经理潘国立,董事长徐江,董事,经理 [退出]
|
韩娆娆,监事刘军生,董事,副经理潘国立,董事长于洪勋,总经理 [新增]
|
3 | 2001-04-05 | 法定代表人变更 |
徐江
|
于洪勋
|
4 | 2001-04-05 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:徐江出资额:1万元; [退出]
|
股东名称:王宏出资额:1万元; [新增]
|
5 | 1999-11-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999-12-31
|
2004-11-22
|
6 | 1997-12-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999-12-30
|
1999-12-31
|
7 | 1997-12-25 | 住所变更 |
朝阳区工农大路42号
|
长春市高新技术产业开****区火炬路18号
|
8 | 1996-11-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
1996-11-01
|
1999-12-30
|
9 | 1996-11-08 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:吉林省佳林实业有限公司出资额:149万元;
|
股东名称:吉林省佳林实业有限公司出资额:149万元;
|
10 | 1996-11-08 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:徐江出资额:1万元;
|
股东名称:徐江出资额:1万元;
|