序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛玉生 | 40% | 4000.0万人民币 |
2 | 孟晶伟 | 40% | 4000.0万人民币 |
3 | 王宝刚 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2021-06-21
|
2099-12-31
|
2 | 2020-10-13 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2020-08-20
|
2021-06-21
|
3 | 2020-10-13 | 章程备案 |
|
0
|
4 | 2020-10-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2020-08-20
|
2021-06-21
|
5 | 2018-08-21 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2017-11-21 00:00:00.0
|
2020-08-20
|
6 | 2018-08-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2017-11-21 00:00:00.0
|
2020-08-20
|
7 | 2016-11-25 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2016-06-22 00:00:00.0
|
2017-11-21
|
8 | 2016-11-25 | 财务负责人信息 |
|
|
9 | 2016-11-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2016-06-22 00:00:00.0
|
2017-11-21
|
10 | 2015-06-29 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2013-06-20 00:00:00.0
|
2016-06-20
|