序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张保忠 | 53% | 25.44万 |
2 | 李春鹏 | 32% | 15.36万 |
3 | 刘寅龙 | 15% | 7.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘寅龙
|
|
2 |
张保忠
|
|
3 |
李春鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-25 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:洪桥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:25.44万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-10-24, [退出]股东(****起人)名称:刘寅龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:7.2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-10-24,股东(****起人)名称:李春鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:15.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-10-24,
|
股东(****起人)名称:张保忠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:25.44万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-07-25, [新增]股东(****起人)名称:刘寅龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:7.2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-10-24,股东(****起人)名称:李春鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:15.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-10-24,
|
2 | 2017-11-15 | 监事备案 |
姓名:洪桥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:刘寅龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2017-11-15 | 经理备案 |
姓名:洪桥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:刘寅龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
4 | 2017-11-15 | 经理备案 |
姓名:洪桥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
姓名:刘寅龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
5 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
洪桥
|
刘寅龙
|
6 | 2017-11-15 | 监事备案 |
姓名:洪桥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
姓名:刘寅龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
7 | 2017-11-15 | 董事备案 |
姓名:洪桥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
姓名:刘寅龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:张保忠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:李春鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******
|
8 | 2017-07-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
9 | 2012-09-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-09-18
|
2017-09-18
|
10 | 2012-09-07 |
*****10
|
******
|