序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2021-09-07
|
|
2 | 2018-05-28 | 法定代表人变更 |
孙文强
|
|
3 | 2015-11-03 | 经营范围变更 |
燃气业务咨询,技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|