序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-21 | 法定代表人变更 |
金长国
|
王维佳
|
2 | 2016-07-21 | 名称变更 |
榆树市农电有限公司试验所
|
国网吉林榆树市供电有限公司试验所
|
3 | 2010-04-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-03-31
|
2027-09-28
|
4 | 2008-06-18 | 注册号升位 |
*****33
|
******
|