序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-04-27 | 负责人变更 |
邢洪成 [退出]
|
于海涛 [新增]
|
2 | 2010-04-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-03-30
|
2027-09-28
|
3 | 2008-06-23 | 注册号升位 |
*****14
|
******
|
4 | 2008-06-23 | 负责人变更 |
刑洪成 [退出]
|
邢洪成 [新增]
|
5 | 2007-05-30 | 负责人变更 |
高日红 [退出]
|
刑洪成 [新增]
|
6 | 2007-05-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-03-31
|
2010-03-30
|