序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪江 | 72% | 1800.0万人民币 |
2 | 袁晓禾 | 12% | 300.0万人民币 |
3 | 李金卓 | 8% | 200.0万人民币 |
4 | 徐吉瑞 | 8% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洪江
|
|
2 |
徐吉瑞
|
|
3 |
袁晓禾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-20 | 董事监事经理变更 |
李金卓,监事;袁晓禾,执行董事,总经理
|
李洪江,执行董事;李洪江,总经理;徐吉瑞,监事
|
2 | 2015-04-20 | 股东****起人(股权)变更 |
|
|
3 | 2015-04-20 | 注册资本(金)变更 |
500.0000
|
2000.0000( + 300% )
|
4 | 2015-04-20 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:袁晓禾;, [退出]股东名称:袁晓禾;, [退出]股东名称:李金卓;, [退出]股东名称:李金卓; [退出]
|
股东名称:李洪江;, [新增]股东名称:徐吉瑞; [新增]
|
5 | 2015-04-20 | 董事备案 |
李金卓,监事 [退出]袁晓禾,执行董事,总经理 [退出]
|
李洪江,执行董事 [新增]李洪江,总经理 [新增]徐吉瑞,监事 [新增]
|
6 | 2015-04-20 | 法定代表人变更 |
袁晓禾
|
李洪江
|
7 | 2015-04-20 | 注册资本(金)变更 |
500.0000万元
|
2000.0000万元( + 300% )
|
8 | 2015-04-20 | 经营范围变更 |
煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2016年5月30日);生物质燃料、生物质锅炉、化工产品(不含化学危险品)销售。
|
煤炭批****经营;生物质燃料、生物质锅炉、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、建材、五金、日用百货、水泥制品、文化用品、电子电器、数码产品销售(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)**
|
9 | 2014-05-05 | 经营范围变更 |
煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2013年5月31日);建材(不含木材)、五金、日用百货、水泥制品、玻璃制品、文化用品、电子电器、数码产品销售。
|
煤炭批****经营(煤炭经营资格证有效期至2016年5月30日);生物质燃料、生物质锅炉、化工产品(不含化学危险品)销售。
|
10 | 2014-05-05 | 其他事项备案 |
2021-11-21
|
|