序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯士梅 | 60% | 60.0万 |
2 | 徐海深 | 40% | 40.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯士梅
|
|
2 |
徐海深
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-05-09
|
|
2 | 2011-09-23 | 董事备案 |
冯世梅,执行董事 [退出]徐海深,监事
|
|
3 | 2011-09-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-09-18
|
|
4 | 2011-09-23 |
*****82
|
|