序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岳长水 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
岳长水
|
|
2 |
杨宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
2 | 2016-05-27 |
2018-04-23 00:00:00.0
|
|
|
3 | 2013-06-14 | 经营范围变更 |
玩具、娱乐机器人制造及展示;雕塑、美术装饰(凭资质证书经营)。***
|
|
4 | 2013-04-25 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:岳长水出资额:10万元;
|
|
5 | 2013-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-12-02 00:00:00
|
|
6 | 2008-07-16 |
*****31
|
|
|
7 | 2008-07-16 | 经营范围变更 |
玩具、娱乐机器人制造及展示;雕塑、美术装饰、园林绿化设计(凭资质证书经营)。***
|
|