序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛海燕 | 70% | 35万 |
2 | 张树海 | 30% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周新柱
|
|
2 |
葛海燕
|
|
3 |
王洪梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-22 | 章程修正案备案 |
|
经营范围
|
2 | 2017-08-22 | 经营范围变更 |
|
水产品、肉类、禽蛋、蔬菜、食品销售;库房租赁;预包装食品、散装食品的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-04-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2014-06-27 | 董事备案 |
|
葛海燕,执行董事王洪梅,监事周新柱,经理 [新增]
|
5 | 2014-06-27 | 法定代表人变更 |
|
周新柱
|
6 | 2014-06-16 | 董事备案 |
|
葛海燕,执行董事王洪梅,监事张树成,监事 [新增]
|
7 | 2014-06-16 | 法定代表人变更 |
|
张树成
|
8 | 2010-04-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2015-04-17
|