序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙小华 | 80% | 40万 |
2 | 张少成 | 20% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙小华
|
|
2 |
张少成
|
|
3 |
王春生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-23 |
2015-12-06 00:00:00.0
|
|
|
2 | 2015-12-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
3 | 2015-12-23 | 联络员信息 |
|
|
4 | 2014-03-07 | 名称变更 |
农安县昌源米业有限公司
|
|
5 | 2013-03-15 | 董事备案 |
曲庆仁,监事 [退出]曲志东,总经理 [退出]曲志刚,执行董事 [退出]
|
|
6 | 2013-03-15 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:曲志刚出资额:40万元;, [退出]股东名称:曲志东出资额:10万元; [退出]
|
|
7 | 2013-03-15 | 法定代表人变更 |
曲志刚
|
|
8 | 2012-03-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-03-22
|
|
9 | 2011-08-01 | 经营范围变更 |
稻米加工
|
|
10 | 2010-04-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-12-08
|
|