序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贵州盛华源实业股份有限公司 | 90% | 10800.0万 |
2 | 白城市洮北区阳光利民新能源有限公司 | 10% | 1200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙宏
|
|
2 |
邹承岚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-04 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:白城市洮北区阳光利民新能源有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-06-30,股东(****起人)名称:贵州盛华源实业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:2700万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31,
|
股东(****起人)名称:白城市洮北区阳光利民新能源有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:1200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31,股东(****起人)名称:贵州盛华源实业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:10800万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31,
|
2 | 2021-08-04 | 企业类别 |
2
|
1
|
3 | 2021-08-04 | 注册资本 |
3000.0
|
12000.0( + 300% )
|
4 | 2020-06-02 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:于万宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:10万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-05,股东(****起人)名称:于清波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2990万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-09-05,
|
股东(****起人)名称:白城市洮北区阳光利民新能源有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-06-30,股东(****起人)名称:贵州盛华源实业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:2700万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31,
|
5 | 2020-06-02 | 董事监事经理变更 |
姓名:于万宝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:崔登年,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:崔登年,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:邹承岚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,
|
6 | 2020-06-02 | 企业类型id(变更) |
1130
|
1190
|
7 | 2020-06-02 | 章程备案 |
|
0
|
8 | 2020-06-02 | 法定代表人变更 |
崔登年
|
孙宏
|
9 | 2020-06-02 | 联络员信息 |
姓名:于浩亮,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:邹承岚,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
10 | 2020-06-02 | 董事备案 |
姓名:于万宝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:崔登年,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:崔登年,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
|
姓名:邹承岚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:孙宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:孙宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|