序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李萌 | 80% | 800万人民币 |
2 | 李旭 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李萌
|
|
2 |
李旭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
五常市万龙米业有限公司青海分公司
|
孙振 | 2021-07-20 |
2 |
五常市万龙米业有限公司安徽办事处
|
李旭 | 2021-07-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李萌;庞金明; [退出]
|
李萌;李旭; [新增]
|
2 | 2021-07-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李萌庞金明 [退出]
|
李萌李旭 [新增]
|
4 | 2020-09-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
粮食、山产品收购、加工销售;农作物种植。
|
粮食、山产品收购、加工销售;农作物种植;食品生产、经营。
|
5 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-05-13 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
7 | 2020-05-13 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
粮食、山产品收购、加工销售
|
粮食、山产品收购、加工销售;农作物种植。
|
8 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
庞金明李萌
|
李萌庞金明
|
9 | 2020-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
庞金明
|
李萌
|
10 | 2020-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李萌:*%;庞金明:*%;
|
庞金明:*%;李萌:*%;
|