序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中纺粮油(黑龙江)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈洪军
|
|
2 |
闫澍
|
|
3 |
于洁纯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于强 [退出]申培青
|
闫澍 [新增]沈洪军 [新增]申培青
|
2 | 2020-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于强
|
沈洪军
|
3 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
赵勇敏 [退出]申培青
|
于强 [新增]申培青
|
4 | 2018-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵勇敏
|
于强
|
5 | 2014-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
马景祥:*%; [退出]郭树全:*%; [退出]杨立:*%; [退出]
|
中纺粮油(黑龙江)有限公司:; [新增]
|
6 | 2014-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭树全 [退出]杨立 [退出]
|
申培青 [新增]赵勇敏 [新增]
|
7 | 2014-04-28 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
粮食烘干、仓储;代储、代运。
|
稻米加工销售、粮食(水稻、玉米、大豆、杂粮)购销(粮食收购许可证;全国工业产品生产许可证有效期至2016年9月2日止),粮食烘干、仓储、代储、装卸、搬运。
|
8 | 2014-04-28 | 许可经营项目变更变更 |
粮食购销****粮食收购许可证。
|
粮食收购许可证;全国工业产品生产许可证;
|
9 | 2014-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨立
|
赵勇敏
|
10 | 2014-04-28 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|