序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张黎
|
执行董事,总经理 |
2 |
邵长忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太仓市开****区北京东路88号中B幢703室
|
昆山市玉山镇城北富士康路118号
|
2 | 2021-03-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
78.000000
|
500.000000
|
3 | 2021-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈美莉,彭鸿海,彭韶彬
|
邵长忠,昆山将军自动化机械有限公司,潘煜斐,昆山群力塑料电子包装制品有限公司
|
4 | 2021-03-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈美莉
|
张黎
|
5 | 2021-03-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-03-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
江苏省昆山开****区高科技工业园富士康路118号
|
太仓市开****区北京东路88号中B幢703室
|
7 | 2021-03-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
昆山康勤精密阀芯有限公司
|
苏州康芯达精密模具有限公司
|
8 | 2005-12-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
48
|
78
|
9 | 2001-04-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30
|
48
|